CATEDRATICO UNIVERSIDAD
ETSI AGRONÓMICA, ALIMENT. Y BIOSISTEMAS
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, ESTADÍSTICA Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Área de conocimiento: ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA
Centro de investigación: Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM)
Grupos de investigación | |
---|---|
11/12/2006 - actualidad | Economía Agraria Y Gestión De Los Recursos Naturales |
Cargos | |
---|---|
09/05/2023 - 08/05/2029 | DIRECTORA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN CEIGRAN- CENTRO ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA GESTIÓN DE RIESGOS AGRARIOS Y MEDIOAMBIENTALES C. EST. INV. GES.RIE.AGR.MEDIO "CEIGRAM" |
06/05/2019 - 08/05/2023 | DIRECTORA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN CEIGRAM - CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AGRARIOS Y MEDIOAMBIENTALES C. EST. INV. GES.RIE.AGR.MEDIO "CEIGRAM" |
01/06/2015 - 30/11/2016 | SUBDIRECTORA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN CEIGRAM - CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AGRARIOS Y MEDIOAMBIENTALES C. EST. INV. GES.RIE.AGR.MEDIO "CEIGRAM" |
01/09/2014 - 22/12/2014 | COORDINADORA DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS AGRONOMOS |
10/10/2012 - 31/08/2014 | DIRECTORA DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS AGRONOMOS |
16/03/2009 - 08/10/2012 | SUBDIRECTORA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN CEIGRAM C. EST. INV. GES.RIE.AGR.MEDIO "CEIGRAM" |
30/09/2008 - 09/10/2012 | DIRECTORA DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS AGRONOMOS |
01/12/1997 - 07/10/2001 | SECRETARIA DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS AGRONOMOS |