TITULAR UNIVERSIDAD
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA
Departamento: INGENIERÍA GEOLÓGICA Y MINERA
Área de conocimiento: MATEMATICA APLICADA
Centro de investigación: Centro de Investigación en Simulación Computacional
Grupos de investigación | |
---|---|
29/03/2017 - actualidad | Recursos Minerales |
14/06/2005 - 28/07/2011 | Técnicas Numéricas Avanzadas En Ciencias De La Tierra Y La Energía (Tnte) |
Cargos | |
---|---|
03/06/2021 - actualidad | SUBDIRECTOR DE ASUNTOS ECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURAS E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA |
19/09/2015 - 13/07/2016 | SUBDIRECTOR DE E.T.S. SUBDIRECTOR DE POSTGRADO E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA |
28/06/2012 - 31/08/2014 | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA |
19/06/2008 - 28/06/2012 | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA |
30/09/2005 - 11/06/2008 | SUBDIRECTOR DE E.T.S. DE ALUMNOS Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA |
06/07/2004 - 29/09/2005 | SECRETARIO DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA |
01/10/1999 - 18/06/2002 | SECRETARIO DE DEPARTAMENTO E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA |